Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-11 |