Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Raketspel interaktiva produktioner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Evolear AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Evolear AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MyFirstApp Group S AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | MyFirstApp Group S AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Iron Branch Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nice Valley AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TalesTime AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gödatorp VA ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Nord, Jesper | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-04-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-08 |