Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Örebro Byggstatik Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Östgöta Byggstatik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tegelviken Projektbolag AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Elstatik i Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LNK Byggstatik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vätternkompaniet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tegelviken Projektbolag Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Logcom AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | JI Energikonsult | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-15 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |