Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ernst & Young Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ernst & Young Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ernst & Young Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ernst & Young Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pennstället 22 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pennstället 46 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pennstället 70 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pennstället 85 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pennstiftet 79 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pennstiftet 184 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pennstiftet 186 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pennstiftet 254 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-09 |