Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mars & Wall Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Mars & Wall Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Across Agri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Across Agri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bibere Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 16 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 16 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-29 |