Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Autotune Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Raqt Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Raqt Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-19 |