Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jenny Veronica Callenholt
Jenny Veronica Callenholt
19800416-XXXX
Ta kreditupplysning
Callenholt, Jenny Veronica är en kvinna född den 16 april 1980 och är bosatt i Värmdö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Tännäskröket AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tännäskröket AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tännäs Resort AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tännäs Resort AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Unihold AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bulus Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Bulus Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
That Film Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Wellgo AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Wellgo AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Torshäll Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Torshäll Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
QCollective Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
QCollective Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LEViE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
LEViE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
LEViE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Grytet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Lännersta 1:807
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen EP Värmdövik
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen EP Värmdövik
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Strömma 1:55
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Strömma 1:55
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Majbacka Strömma
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Renstråket 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Renstråket 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Renstråket 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Renstråket 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Renstråket Tännäskröket
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Renstråket Tännäskröket
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Quinspirera
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jenny Veronica Callenholt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-04
Destination Funäsfjällen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-09-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Tännäskröket AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelseledamot
Märtha Margita Callenholt
Revisor
Peter van Lienden
Extern verkställande direktör
Carl Jonas Gunnar Kojan
Styrelseledamot
Ulf Peter Enlund
Styrelseledamot
Linda Cecilia Callenholt
Styrelseledamot
Jenny Veronica Callenholt
Ordförande
Jenny Veronica Callenholt
Tillbaka till sidans topp
Tännäs Resort AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Ordförande
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelsesuppleant
Märtha Margita Callenholt
Vice verkställande direktör
Märtha Margita Callenholt
Revisor
Peter van Lienden
Styrelseledamot
Jenny Veronica Callenholt
Verkställande direktör
Jenny Veronica Callenholt
Tillbaka till sidans topp
Unihold AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Verkställande direktör
Kurt Torbjörn Callenholt
Ordförande
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelsesuppleant
Märtha Margita Callenholt
Revisor
Peter van Lienden
Styrelseledamot
Linda Cecilia Callenholt
Styrelseledamot
Jenny Veronica Callenholt
Tillbaka till sidans topp