Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Philip Sköld Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Philip Sköld Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Byfield Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Impilo Healthcare AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Impilo Healthcare Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Impilo Healthcare Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-05-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |