Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jenny Terese Norberg Maniette
Jenny Terese Norberg Maniette
19791014-XXXX
Ta kreditupplysning
Norberg Maniette, Jenny Terese är en kvinna född den 14 oktober 1979 och är bosatt i Bromma
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Torsede Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jenny Terese Norberg Maniette har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-11
Bostadsrättsföreningen Gullbrändan 5
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Torsede Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Viktor Norberg
Styrelsesuppleant
Jenny Terese Norberg Maniette
Tillbaka till sidans topp