Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | YPO Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | NRGAWA Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Iru Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HVG18 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | byWiT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ANTLIH Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |