Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare | Chimo Trot Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |