Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jenny Maria Gavell
Jenny Maria Gavell
19751025-XXXX
Ta kreditupplysning
Gavell, Jenny Maria är en kvinna född den 25 oktober 1975 och är bosatt i Bergvik
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
MG i Björneborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jenny Maria Gavell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-11
Industriteknik i Söderhamn AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-20
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MG i Björneborg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Magnus Gavell
Ordförande
Per Magnus Gavell
Styrelsesuppleant
Sandra Kristina Lindgren
Styrelsesuppleant
Jenny Maria Gavell
Styrelseledamot
Sven Mikael Lindgren
Tillbaka till sidans topp