Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | PeKa Transport Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | PeKa Transport Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Silvandersgatans Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Silvandersgatans Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Expresso Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-11 |