Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jenny Birgitta Grant
Jenny Birgitta Grant
19710310-XXXX
Ta kreditupplysning
Grant, Jenny Birgitta är en kvinna född den 10 mars 1971 och är bosatt i Danderyd
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Inanga AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jenny Birgitta Grant har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-10
Termino C 7035 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Inanga AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Simon James Grant
Styrelseledamot
Jenny Birgitta Grant
Tillbaka till sidans topp