Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jelena Slomo
Jelena Slomo
19851130-XXXX
Ta kreditupplysning
Jelena Slomo är en kvinna född den 30 november 1985. Hon är folkbokförd i Uppsala sedan 2022-09-29. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
SECA Light AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ePayment Service Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Make WeBo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
madHat AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
iPiccolo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Svensk Snusdistribution AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ecodi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lamportillallt Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
FHR parts AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Prima Printer Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
iPiccolo Logistik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Snushof AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ANMAHU AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
NICTECH AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
CLV Equity AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tonerbolaget 78 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jelena Slomo har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-30
Bostadsrättsföreningen Talldungen
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-20
Bostadsrättsföreningen Parkstaden
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-10-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 22 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SECA Light AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Martin Cum Ambjörn Benckert
Styrelsesuppleant
Jelena Slomo
Tillbaka till sidans topp
ePayment Service Europe AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Erik Oskar Wall
Styrelseledamot
Martin Cum Ambjörn Benckert
Styrelsesuppleant
Jelena Slomo
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Make WeBo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Erik Oskar Wall
Styrelseledamot
Martin Cum Ambjörn Benckert
Styrelsesuppleant
Jelena Slomo
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp