Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Daddy Produktion i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Daddy Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Daddy Identity Department AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |