Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Laxforsens Gård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Laxforsens Gård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jeff Harrys Fastighetsförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |