Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jaspal Singh Åberg
Jaspal Singh Åberg
19590610-XXXX
Ta kreditupplysning
Åberg, Jaspal Singh är en man född den 10 juni 1959 och är bosatt i Karlskoga
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Wenmec Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wenmec Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lyckes Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Lyckes Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lyckes Produktionsverktyg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Lyckes Produktionsverktyg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vänern Handel och Industri Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Vänern Handel och Industri Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wenmec i Laxå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BGJA Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
BGJA Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ekenäs i Gustavsfors Property AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Ekenäs i Gustavsfors Property AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lyckes Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Lyckes Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AJEA Fastigheter i Karlskoga AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jaspal Singh Åberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-08
Sparepartner i Karlskoga Aktiebolag
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-01
Sista versen 79013 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Wenmec Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jaspal Singh Åberg
Ordförande
Jaspal Singh Åberg
Styrelsesuppleant
Nils Lennart Magnusson
Styrelseledamot
Bert Daniel Holmqvist
Styrelseledamot
Carl Henrik Törnkvist
Verkställande direktör
Carl Henrik Törnkvist
Revisor
Bo Magnus Gustafsson
Styrelseledamot
Tord Daniel Styrenius
Tillbaka till sidans topp
Lyckes Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jaspal Singh Åberg
Verkställande direktör
Jaspal Singh Åberg
Styrelsesuppleant
Alicja Åberg
Huvudansvarig revisor
Bo Magnus Gustafsson
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Lyckes Produktionsverktyg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jaspal Singh Åberg
Verkställande direktör
Jaspal Singh Åberg
Styrelsesuppleant
Alicja Åberg
Huvudansvarig revisor
Bo Magnus Gustafsson
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp