Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | E&E Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-27 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-12-03 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-11-25 |