Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jarl Anders Hallberg
Jarl Anders Hallberg
19480524-XXXX
Ta kreditupplysning
Jarl Anders Hallberg är en man född den 24 maj 1948. Han är folkbokförd i Ransäter sedan 2024-08-15. Ransäter ligger i Munkfors kommun, Värmlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Hallberg, Jarl
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Swedev Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Swedev Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Munkforssågar
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Håkansson Sågblad Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wedalco Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MUNKFORS STÅLFÖRÄDLING Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MUNKFORS STÅLFÖRÄDLING Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Munkfors Sawmill Support Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Munkfors Industri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Munkfors Industri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Munkfors Industri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Munkfors Förenings- och Konferenscenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NKLJ Bostads AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Munkfors Industriteknik Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PrimeBlade Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Munkfors Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Munkfors Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Golfstar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Extop AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Extop AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MIRT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Munkeruds Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Guldkustens Pool Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jarl Anders Hallberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-05
Munkfors Arena AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-04-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Swedev Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jarl Anders Hallberg
Ordförande
Jarl Anders Hallberg
Styrelseledamot
Sune Per Olov Hallberg
Extern firmatecknare
Anna-Lena Marianne Jensen
Styrelseledamot
Mats Uno Björkegren
Revisor
Bengt Dick Ulrich Adolfsson
Extern verkställande direktör
Pernilla Elisabeth Melén
Revisorssuppleant
Johan Fredrik Axel Eklund
Styrelseledamot
Eva Anna Kristina Cirre
Styrelseledamot
Carl Joacim Gunbert Karlsson
Extern vice verkställande direktör
Peter Stig Anders Hallberg
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Munkforssågar
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jarl Anders Hallberg
Styrelseledamot
Bo Tommy Linder
Styrelseledamot
Stig Lennart Lefverström
Styrelsesuppleant
Monica Carina Linder
Styrelseledamot
Mats Sigvard Bergsjö
Ordförande
Mats Sigvard Bergsjö
Styrelseledamot
Sune Per Olov Hallberg
Styrelsesuppleant
Per Erik Lindkvist
Extern firmatecknare
Anna-Lena Marianne Jensen
Styrelseledamot
Christer Lars-Erik Johansson
Revisor
Bengt Dick Ulrich Adolfsson
Extern vice verkställande direktör
Pernilla Elisabeth Melén
Styrelsesuppleant
Bodil Hedvig Margareta Persson
Revisorssuppleant
Johan Fredrik Axel Eklund
Extern verkställande direktör
Peter Stig Anders Hallberg
Styrelseledamot
Emelie Maria Therese Lundberg
Tillbaka till sidans topp