Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kristoffer Jan Anders Jansson
Kristoffer Jan Anders Jansson
19770810-XXXX
Ta kreditupplysning
Kristoffer Jan Anders Jansson är en man född den 10 augusti 1977. Han är folkbokförd i Alingsås sedan 2024-03-12. Alingsås ligger i Alingsås kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighetspartners i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fastighetspartners i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
KOJS INVEST AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
KINJ invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
KINJ invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
KINJ invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Alingsås Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Alingsås Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trollhättan Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Trollhättan Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lerum Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Lerum Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vänersborg Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vänersborg Fastighetspartner AB
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Jansson, Kristoffer Jan Anders
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Kommanditbolaget Isberget 9
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Kommanditbolaget Bockholmen 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kristoffer Jan Anders Jansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-05
Slutplattan SEVMA 115756 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-12-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighetspartners i Väst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Anders Tryggve Martinsson
Styrelseledamot
Lars Magnus Dahlsjö
Ordförande
Lars Magnus Dahlsjö
Styrelsesuppleant
Elsa Anna Magdalena Eriksson
Styrelseledamot
Tage Mikael Peter Eriksson
Styrelsesuppleant
Emma Birgitta Dahlsjö
Styrelseledamot
Kristoffer Jan Anders Jansson
Verkställande direktör
Kristoffer Jan Anders Jansson
Styrelsesuppleant
Jennie Maria Eriksson
Tillbaka till sidans topp
KOJS INVEST AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bert Jan Olof Jansson
Styrelseledamot
Kristoffer Jan Anders Jansson
Tillbaka till sidans topp
KINJ invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bert Jan Olof Jansson
Styrelseledamot
Kristoffer Jan Anders Jansson
Vice verkställande direktör
Kristoffer Jan Anders Jansson
Ordförande
Kristoffer Jan Anders Jansson
Styrelseledamot
Ingrid Svarre Nordström
Verkställande direktör
Ingrid Svarre Nordström
Tillbaka till sidans topp