Org.nr: 556024-0037
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | House, Timothy James | 2024-05-31 |
Styrelseledamot | Ström, Anna Ulrika | 2023-12-13 |
Styrelseledamot | Grafström, Anna Kristina | 2023-01-05 |
Ordförande | Vincent, Berkeley Alexander | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | Vincent, Berkeley Alexander | 2022-10-28 |
Verkställande direktör | Vincent, Berkeley Alexander | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | House, Timothy James | 2022-07-12 |