Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-28 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-01 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-02-01 |