Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator | AlphaHelix Extraction AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Yngve Kihlström Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hattstugan Vård & Utbildnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ingemar Kihlström AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bestor Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bestor Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stafber Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Munkplast AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Munkplast AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MCÅ Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Zeitgeist art AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hattstugan Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |