Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | CC Kakel AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-31 |