Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ShareBike Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ShareBike Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ShareBike Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |