Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Tomas Andersson
Jan Tomas Andersson
19720207-XXXX
Ta kreditupplysning
Andersson, Jan Tomas är en man född den 7 februari 1972 och är bosatt i Bonässund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Substitute Systems AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Tomas Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-04-20
Andby AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Substitute Systems AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jan Tomas Andersson
Styrelsesuppleant
Erik Mattias Timander
Styrelseledamot
Erik Elliot Timander
Ordförande
Erik Elliot Timander
Styrelseledamot
Emil Alexander Andersson
Tillbaka till sidans topp