Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vattudalens Fisk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Guldhaven Pelagiska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Överumans Fisk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Börtnans Fjällvattenfisk Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fiskcentrum Piteå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-31 |