Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Thomas Lindberg
Jan Thomas Lindberg
19630727-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindberg, Jan Thomas är en man född den 27 juli 1963 och är bosatt i Saltsjö-Boo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fenix Outdoor Common Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fenix Outdoor Common Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Aktiebolaget Fiskarnas Redskapshandel i Örnsköldsvik
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fenix Outdoor E-com AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tierra Products AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fenix Outdoor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fenix Outdoor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fjällräven Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Naturkompaniet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB Raven Incorporated (Inc).
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fjällräven AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fjällräven International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Frilufts Retail Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fenix Outdoor Global Sales AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Thomas Lindberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-18
Primus AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fenix Outdoor Common Service AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Thomas Lindberg
Ordförande
Jan Thomas Lindberg
Styrelseledamot
Johan Sverker Rytterstedt
Styrelsesuppleant
Nils Jonas Joakim Karlin
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Fiskarnas Redskapshandel i Örnsköldsvik
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jan Thomas Lindberg
Revisor
Charlotte Catrine Holmstrand
Tillbaka till sidans topp
Fenix Outdoor E-com AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jan Thomas Lindberg
Styrelseledamot
Hans Martin Axelhed
Verkställande direktör
Hans Martin Axelhed
Huvudansvarig revisor
Charlotte Catrine Holmstrand
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp