Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Svensk Entreprenad i Torsås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MASO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Framsidan i Färjestaden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Framsidan i Färjestaden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Acmac AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Costamera real estate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |