Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-11 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-13 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-13 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-02 |
||
Ordförande Utträde: 2021-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-30 |