Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gravanders Gräv AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Starla Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Starla Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Guldborg Fastighetsförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Spaltar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gravanders Fastighetsförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frode 13 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tor 11 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vänersborg Njord 8 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tor 8 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frode 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |