Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | AGANZA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | IUC Jämtland Härjedalen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vericate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Groveleaf Business Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Groveleaf Business Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Falagrett AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Z-group Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Samling Näringsliv Jämtlands län Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Örnfrakt Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |