Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Midhous Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svensk Egenvård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Svensk Egenvård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Petfood Svea AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hencz Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | TradeMark Service LE AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trademark Export PT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-04-24 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-04-24 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-04-24 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-04-24 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-04-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-04-24 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |