Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | MaPa Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MaPa Gällivare AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MaPa Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MaPa Kiruna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ytskiktshuset i Skellefteå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Golv & Färghuset i Piteå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MaPa Luleå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-17 |