Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Oscar Sunesson Swartling
Jan Oscar Sunesson Swartling
19340702-XXXX
Ta kreditupplysning
Swartling, Jan Oscar Sunesson är en man född den 2 juli 1934 och är bosatt i Täby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Nesting House AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Oscar Sunesson Swartling har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-07
Panerama Sthlm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nesting House AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jan Oscar Sunesson Swartling
Styrelseledamot
Åsa Boel Charlotta Rydenå Swartling
Ordförande
Åsa Boel Charlotta Rydenå Swartling
Styrelseledamot
Robert Jan Oscar Swartling
Tillbaka till sidans topp