Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Geminator Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Delecta Financial Event AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EUROCASH ATM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | EUROCASH ATM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |