Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Olle Magnusson
Jan Olle Magnusson
19880101-XXXX
Ta kreditupplysning
Jan Olle Magnusson är en man född den 1 januari 1988. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-11-30. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
OMENT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
by steen design AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
by steen design AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
S4 Esport AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rydaholmsbostäder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Rydaholmsbostäder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MGO Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MGO Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
O. Magnusson Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Ekhagen projektutveckling
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cambria Bostad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grundproduktion i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Grundproduktion i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
M&T Projekt AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
M&T Projekt AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Olle Magnusson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-06-12
Bostadsrättsföreningen Lönnen 15
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-11-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 15 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
OMENT AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Olle Magnusson
Huvudansvarig revisor
Barath Sivasson
Revisor
Hellström & Hjelm Revision AB
Styrelsesuppleant
Eric Johan Magnusson
Tillbaka till sidans topp
by steen design AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Olle Magnusson
Ordförande
Jan Olle Magnusson
Styrelseledamot
Tom Daniel Kjellman
Styrelsesuppleant
Johan Tony Streng
Tillbaka till sidans topp
S4 Esport AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jan Olle Magnusson
Styrelseledamot
Björn Gustav Magnusson
Tillbaka till sidans topp