Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Mikael Lindgren
Jan Mikael Lindgren
19690402-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindgren, Jan Mikael är en man född den 2 april 1969 och är bosatt i Värmdö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Tikkurila Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Mikael Lindgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-19
Bostadsrättsföreningen Strömma 24
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Tikkurila Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tor Jonas Kyrkander
Styrelseledamot
Anders Pär-Johan Hammarlund
Extern firmatecknare
Jan Mikael Lindgren
Extern firmatecknare
Anna Sofia Westberg
Styrelseledamot
Karl Kristian Fredrik Linde
Styrelsesuppleant
Judith Veronica Elisabeth Jangefält
Extern firmatecknare
Espen Eiesland
Styrelsesuppleant
Hans Daniel Westerberg
Styrelseledamot
Matts Oskari Vidman
Huvudansvarig revisor
Sebastian Ionescu
Styrelseledamot
Miikka Heikki Hietala
Ordförande
Miikka Heikki Hietala
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp