Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |