Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Licagu AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hallbygg i Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hallbygg i Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KOFE Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ENERGISYN I SVERIGE AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |