Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Taxton AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Confect Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Confect AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Confect AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Confect Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Confect Integration AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |