Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Delselius & You AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | El Profesor Events AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | El Profesor Events AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Marcus Delselius Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-31 |