Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Svenska Köttföretagen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Höglandsprodukter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Höglandsprodukter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Agronod AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |