Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Lennart Bylin
Jan Lennart Bylin
19470606-XXXX
Ta kreditupplysning
Bylin, Jan Lennart är en man född den 6 juni 1947 och är bosatt i Södertälje
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Pluskan Holding 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Lennart Bylin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-14
Jan Bylin Konsult AB
Fusion...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-05-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Pluskan Holding 2 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Paul Rolf Wilhelm Bergholm
Styrelseledamot
Jan Lennart Bylin
Tillbaka till sidans topp