Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Hans Allde | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aktiebolaget Hans Allde | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Norna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Allde Konsulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Allde Spirits AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-11-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-08 |