Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Guideline Geo AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Daltitten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Metasolutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wincher International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Wincher International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eatit AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | E&E Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Decision Labs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Decision Labs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Decision Labs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Midväst | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Midväst | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-30 |