Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | North Sound AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mox Invest i Bara AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | PDR Trading Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-16 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-08-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-14 |