Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Hälsingekustens stugservice | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HSB Bostadsrättsförening Åsberget i Söderhamn | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Odjuret i Östersund | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Odjuret i Östersund | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Persikan i Söderhamn | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Giraffen i Söderhamn | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Dromedaren i Söderhamn | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HSB Bostadsrättsförening Päronet i Söderhamn | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Gasellen i Söderhamn | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |