Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Glenn Mikael Grylin
Jan Glenn Mikael Grylin
19660710-XXXX
Ta kreditupplysning
Jan Glenn Mikael Grylin är en man född den 10 juli 1966. Han är folkbokförd i Nordingrå sedan 2021-09-01. Nordingrå ligger i Kramfors kommun, Västernorrlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
GBM Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Glenn Mikael Grylin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-03-31
AB Älvkarlebyhus
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
GBM Service AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Glenn Mikael Grylin
Styrelsesuppleant
Jan Erik Gustav Karlsson
Tillbaka till sidans topp